Informazioni su Bettina Engels
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bettina Engels
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3730165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Fintan (Rheinau), in Rheinau, CHE-104.556.917, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Elisabeth, von Rupperswil, in Weisslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engels, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voigt, Luzius, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Markus, von Zürich, in Altenburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2444255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Fintan (Rheinau), in Rheinau, CHE-104.556.917, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmrich, Christiane Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Everwijn, Johanna Daniela, niederländische Staatsangehörige, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Markus, von Zürich, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomasi Sieber, Elsbeth Maria, von Meilen, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Elisabeth, von Rupperswil, in Weisslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Engels, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gampp, Jeannette, deutsche Staatsangehörige, in Wil ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Genner, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanfranchi, Sonja, von Opfikon, in Buch am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergeber-Baur, Sabine, von Wettswil am Albis, in Rafz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälle, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 947094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pipistrello, in Zell ZH, Förderung und Bekanntmachung von Zirkus und Animationszirkus, Genossenschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2000, S. 6879).
Firma neu:
Pipistrello in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muser, Christina, von Basel, in Wädenswil, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit KU zu dreien];
Allenspach, Walter, von Adliswil, in Adliswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Ebener, Paul, von Wiler (Lötschen), in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Engels, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Geser, Klaus, von Gaiserwald, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Junker, Rahel, von Rapperswil BE, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Kunz, Daniel, von Wetzikon ZH, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wetzikon, mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Kägi, Caroline, von Hinwil, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu dreien].