Informazioni su Annick Birgit Engeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Annick Birgit Engeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005947111, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544915).
Firma neu:
LIV Creatives GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3960989, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach (ZH), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2094859, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIV Creatives GmbH, in Zürich, CHE-499.907.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1468981).
Domizil neu:
Heinrichstrasse 267 L , 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Cyrill Vincent, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Annick Birgit, von Winterthur, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].