Informazioni su Stephan Engel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Engel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Engel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005060597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-105.273.103, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959497).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Paris (Frankreich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enescaux, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Founex, Vizedirektor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robeyns, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Sevenoaks (UK), Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barlow, Stuart James, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bouty, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Stephan, von Bern, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Georg Barry, britischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pons, Thibault Jean Louis, französischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004989936, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Laurent & Sophie GmbH, in Freienbach, CHE-136.627.208, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, S.0, Publ. 2791811).
Firma neu:
Laurent & Sophie GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Stephan, von Bern, in Freienbach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2791811, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Laurent & Sophie GmbH, in Freienbach, CHE-136.627.208, Sonnenrain 4c, 8832 Wilen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwerfen, die Herstellung, den Handel, den Import und Export sowie den Verkauf von Kleidung, Textilien und Accessoires aller Art für Babys, Kinder, Frauen und Herren. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Handel, die Herstellung und den Verkauf von Produkten im Kosmetik- und Schönheitsbereich, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Mode- und Schönheitsbereich und die Organisation und Durchführung von Modeveranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 25'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.4.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Laine, Kelly, estnische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Engel, Stephan, von Bern, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.