Informazioni su Martin Engel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Engel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Engel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005642476, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Emmi Schweiz AG, in Luzern, CHE-105.887.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Markus, von Schötz, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Isidor, von Grosswangen, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willimann, Dr. Markus, von Emmen und Hohenrain, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Martin, von Bowil, in Rüeggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004612495, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2632767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Martin, von Bowil, in Oberbütschel (Rüeggisberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Daniel, von Salvenach, in Bern, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Thomas, von Oberkirch, in Grosswangen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imboden, Karin, von Raron, in Bern, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1379621, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Publilactis AG, in Bern, CHE-107.483.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123518).
Statutenänderung:
07.02.2014.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Verlagsbetriebs sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere Kreation und Realisation sowie Handel mit und Verkauf von Verlagserzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.3.1993 und Bilanz per 1.1.1993: Aktiven von CHF 343'055.-- und Passiven von CHF 193'055.-- des Bereichs Schweiz. Milchzeitung des 'Schweiz. Milchwirtschaftlichen Verein', in Bern, zum Übernahmepreis von CHF 150'000.--.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Andreas, von Walkringen, in Belfaux, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Jacques, von Thunstetten, in Courtételle, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stritt, Erich, von Freiburg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Martin, von Bowil, in Oberbütschel (Rüeggisberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pernet, René, von Ormont-Dessus, in Peney-le-Jorat (Jorat-Menthue), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rub, Pascal, von Bern und Böttstein, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Graber, Barbara, von Glarus, in Milken (Schwarzenburg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Niederhauser, Liliane, von Scheuren und Lauperswil, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.