Informazioni su Martin Engel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Engel
Ultimi comunicati FUSC: Martin Engel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004970817, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797245).
Name neu:
SAH Region Basel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canton, Sabine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smit, Regine, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tondi, Silvio Stefano, von Huttwil, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ordas, Daniel, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Sara Katharina, von Heimiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Reto, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2496491, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SAH Region Basel, in Basel, CHE-112.126.252, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169474).
Domizil neu:
Gartenstr. 95, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Marc, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heierli, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clement, Jakob, von Praden, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Sarah Dominique, von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2425197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CHE-105.269.461, Verein (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Markus, von Krattigen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Martin, von Gerlafingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhardt, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.