Informazioni su Petra Wullschleger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Petra Wullschleger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005327718, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
EiControl GmbH, in Lostorf, CHE-488.215.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Petra, von Egerkingen, in Lostorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Endlich, Petra].
Numero di pubblicazione: HR02-1005156321, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Nabertherm Schweiz AG, in Härkingen, CHE-104.264.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613763).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Petra, von Egerkingen, in Lostorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Endlich, Petra].
Numero di pubblicazione: 7016404, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Nabertherm Schweiz AG, in Hägendorf, CH-249.3.003.275-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 15, Publ. 5498326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liniger, Rolf, von Wohlen bei Bern, Biel BE und Zürich, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Oswald, von Worben, in Egerkingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wentrot, Friedrich-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Lilienthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Endlich, Petra, von Egerkingen, in Lostorf, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Egerkingen, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].