Informazioni su Marion Enderli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marion Enderli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005869766, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hans Enderli AG, in Steinach, CHE-107.263.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, S.0, Publ. 6994390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Cornel, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderli, Marion, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderli, Hanspeter, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Enderli, Karin Anita, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), mit Einzelunterschrift [bisher: Enderli, Karin Anita, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Enderli, Lea, von Oberbüren, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005803641, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raiffeisenbank Regio Arbon Genossenschaft, in Arbon, CHE-107.137.758, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662431). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Alexander, von Zürich, in Freidorf TG (Roggwil TG), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler-Süess, Nicole, von Huttwil, in Berg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bawidamann, Gabriel Urs, von Rorschach, in Arbon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enderli, Marion, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heeb, Andreas, von Altstätten, in Häggenschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommeli, Markus, von Berg (TG), in Berg SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005776674, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Marion Enderli AG, in St. Gallen, CHE-220.980.562, Rorschacher Strasse 107, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Rechts- und Notariatsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Marion Enderli, in St. Gallen (CHE-223.943.712), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12.06.2023 und der als Inventar dienenden Übernahmebilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 127'118.77 und Passiven von CHF 14'936.24, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Enderli, Marion, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.