Informazioni su Christian Elsasser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Elsasser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005394006, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 2683 vom 17.01.2022 SwissPy, in Winterthur, CHE-358.583.804, Verein (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsasser, Christian, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Elsasser-Annaheim, Christian].
Numero di pubblicazione: HR01-1005385027, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissPy, in Winterthur, CHE-358.583.804, c/o Christian Elsasser, Meilistrasse 1, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2020. 24.11.2021.
Zweck:
Der Zweck des Vereins ist: die allgemeine Verbreitung von Wissen im Bereich Programmierung, insbesondere der Programmiersprache Python, und deren Einsatz in wissenschaftlichen als auch in unternehmerischen Anwendungen;
die Schulung und das Mentoring von Institutionen, Unternehmungen und Einzelpersonen im effektiven und effizienten Umgang mit und Verarbeiten von Daten.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Zuwendungen;
Sponsorenbeiträge;
Vermächtnisse;
Erlös aus den Vereinsaktivitäten;
Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Elsasser-Annaheim, Christian, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiapolini, Nicola, von Winterthur, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Roman, von Glarus Süd, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lionetto, Federica, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiden, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.