Informazioni su Therese Elmiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Therese Elmiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005734818, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Schinznach, in Schinznach, CHE-179.205.608, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377273).
Firma neu:
Yetnet Kabelgenossenschaft Schinznach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Markus, von Willisau, in Schinznach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffner, Thomas, von Böztal, in Schinznach, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elmiger, Therese, von Zürich, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Peter, von Arni (BE), in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Reto, von Bözberg, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wernli, Robin, von Thalheim (AG), in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005220556, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Schinznach, in Schinznach, CHE-179.205.608, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Hans, von Ried bei Kerzers, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Hans Rudolf, von Buchs (AG), in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Reto, von Rohrbachgraben, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müri, Susanne, von Schinznach, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Thomas, von Effingen, in Schinznach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmiger, Therese, von Zürich, in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Robin, von Thalheim (AG), in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1901739, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elmiger Management GmbH, in Schinznach, CHE-262.777.280, Gässli 6, 5108 Oberflachs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Beratung und Unterstützung von Unternehmen und Übernahme von Managementaufgaben;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Elmiger, Markus, von Zürich, in Schinznach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Elmiger, Therese, von Zürich, in Schinznach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.