Informazioni su Günther Rudolf Eller
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Günther Rudolf Eller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005322119, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Starrag AG, in Rorschacherberg, CHE-105.550.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finkeldei, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Illighausen (Lengwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bringmann, Bernhard, von St. Gallen, in Teufen AR, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen];
Eller, Günther Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaan (LI)];
Colic, Sasa, von Herisau, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wittenbach];
Cordes, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Romanshorn].
Numero di pubblicazione: 6663282, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
StarragHeckert Holding AG, in Rorschacherberg, CH-320.3.002.221-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, S. 0, Publ. 6144854).
Statutenänderung:
20.04.2012.
Firma neu:
Starrag Group Holding AG. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.04.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brütsch, Gerold, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eller, Günther Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hanrath, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Leopoldshöhe (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3999224, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
StarragHeckert AG, in Rorschacherberg, CH-320.3.048.108-8, Betrieb einer Maschinenfabrik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 10, Publ. 3254092).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Börsch, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Günther Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.