Informazioni su Urs Ellenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Ellenberger
Ultimi comunicati FUSC: Urs Ellenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005008701, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit Bern, in Köniz, CHE-112.523.038, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christine, von Ehrendingen, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuret, Jean Pierre, von Le Bémont (JU), in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ellenberger, Urs, von Landiswil, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann Giger, Marlen, von Nesslau, in Mühlethurnen (Thurnen), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Güdel, Matthias, von Ursenbach, in Thierachern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hessing, Andrea, von Erlach, in Erlach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hilfiker, Esther Silvia, von Safenwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi-Ferrari, Flavia, von Poschiavo, in Hilterfingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walther, Jean Patrik, von Wohlen bei Bern, in Oberthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004523314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paletti AG, in Zürich, CHE-110.469.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915907).
Statutenänderung:
08.11.2018.
Aktien neu:
650 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 150 Namenaktien zu CHF 900.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 18.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Küchen-Grossgeräte, Mobiliar, Musikanlagen, Beleuchtung und Kleininventar zum Preis von höchstens CHF 80'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger, Urs, von Landiswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Felix K., von Brugg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Sandra Corina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erzinger, Marcel, von Wagenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3312931, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für ganzheitliche Medizin, in Langenthal, CHE-106.229.004, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2663351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger, Urs, von Landiswil, in Wichtrach, Mitglied der Klinikleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barandun, Dr. Reto, von Feldis/Veulden, in Wattenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Dr. René, von Ennenda, in Langenthal, Mitglied der Klinikleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Albrecht Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Mitglied der Klinikleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uffer, Iris, von Surses, in Pfaffnau, Mitglied der Klinikleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kropf, Beat, von Teuffenthal (BE), in Wetzikon ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].