Informazioni su Martin Ellenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Ellenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3250733, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Travelmanie GmbH, in Bühl, CHE-115.434.224, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, Publ. 6420142).
Statutenänderung:
19.12.2016.
Firma neu:
Bickel+Kissling GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Unterfeldweg 9, 3250 Lyss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger-Müller, Nicole, von Männedorf und Biglen, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ellenberger, Martin, von Biglen, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Esther, von Wolfwil, in Lyss, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bickel, Michael, von Donneloye, in Lyss, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2516575, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Migros Bank AG, in Zürich, CHE-105.841.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allevi, Waldo, von Onsernone, in Besazio, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, David, von Wolfenschiessen, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ellenberger, Martin, von Biglen, in Bühl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciglar, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Koblenz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Möriken-Wildegg].
Numero di pubblicazione: 1174121, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Migros Bank AG, in Zürich, CH-020.3.917.603-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Claudia, von Wolfenschiessen, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Palladino, Claudine, von Collombey-Muraz, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Stefan, von Oberthal, in Madiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Martin, von Orpund, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Martin, von Biglen, in Bühl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Govindakrishnan Venkataraman, Ramesh, indischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Turrian, Michel, von Château-d'Oex, in Attalens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Martin, von Dulliken, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Patrick, von Russikon, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Greifensee].