Informazioni su Emir Elezi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Emir Elezi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Balkan Foods GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-203.422.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005945872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWU Holding AG (CHE-216.798.244), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Holinger, Marc Alexander, von Kilchberg (ZH), in Affeltrangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elezi, Emir, von Uznach, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aljiji, Zekjir, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005987486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOBILIS-Stone GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-266.181.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005877977).
Statutenänderung:
12.03.2024.
Firma neu:
Masiena GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elezi, Emir, von Uznach, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Morina, Dardan, von Schmerikon, in Schmerikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005877977, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOBILIS-Stone GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-266.181.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morina, Dardan, von Schmerikon, in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elezi, Emir, von Uznach, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].