Informazioni su Andrea Eish
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Eish
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4497112, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ETAG Group GmbH, in Basel, CH-270.4.002.126-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 14.08.2003, S. 5, Publ. 1129054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eish, Andrea, von Homburg, in Gelterkinden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eish, Alaa El Din, von Homburg, in Gelterkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ETAG Group GmbH, in B a s e l , Betrieb eines Reisebüros usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2000, S. 7057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eish, Alaa El Din, von Homburg, in Gelterkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: in Reinach BL];
Eish, Andrea, von Homburg, in Gelterkinden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: in Reinach BL].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ETAG Group GmbH, in B a s e l , Allschwilerstr. 116, 4055 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2000.
Zweck:
Betrieb eines Reisebüros, insbesondere Vermittlung internationaler Reisen auf dem Gebiet der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF 61'430.24 und Passiven von CHF 0.- der erloschenen Einzelfirma "Cleopatra Travel, Swiss, Eish", in Basel, gemäss Vertag vom 25.09.2000 und Bilanz per 31.12.1999 zum Preis von CHF 61'430.24, wovon CHF 20'000.- an das Stammkapital angerechnet und CHF 41'430.24 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eish,Alaa El Din, von Homburg, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Eish, Andrea, von Homburg, in Reinach BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.