Informazioni su Lukas Eichmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lukas Eichmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1515805, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salsaluca GmbH, in Kehrsatz, CHE-113.003.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, Publ. 6165044).
Statutenänderung:
08.05.2014.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Dorfstrasse 6, 3123 Belp. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann-Prada, Bruna, von Bern und Ernetschwil, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Lukas, von Bern, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kehrsatz und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3450558, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salsaluca GmbH, in Kehrsatz, CH-035.4.036.306-3, c/o Lukas Eichmann, Leiserenweg 8, 3122 Kehrsatz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2006, 28.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tanzstudios. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben oder verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder mit diesem in einem Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 10.05.2006 diverse Beleuchtungskörper, Musikgeräte, sowie diverses Dekormaterial, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 1'420.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eichmann, Lukas, von Bern, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Eichmann-Prada, Bruna, von Bern und Ernetschwil, in Kehrsatz, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.