Informazioni su Friedrich gen. Fritz Eichholzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Friedrich gen. Fritz Eichholzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004552866, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse ELCO, in Winterthur, CHE-110.507.494, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Friedrich, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeschger, Christoph, von Gansingen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukong, Jeannette, von Klingnau, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4432969, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AXA Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur, in Winterthur, CHE-109.743.131, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Friedrich, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Tatjana Davorka, von Oberriet SG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuchen, Pascal, von Lyss, in Courgevaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Fabian, von Wyssachen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperisen, Dominique, von Riedholz, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein Kaderli, Ursula, von Mosnang, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Patricia Maria, von Altstätten, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Beat, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4354425, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ELCOTHERM AG, in Vilters-Wangs, CHE-103.097.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305545).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alfatherm Sàrl, in Bramois (Sion) (CHE-116.199.652 ), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2018 und Bilanz per 07.03.2018. Aktiven von CHF 51'126.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 21'690.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Friedrich genannt Fritz, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Thomas, von Nebikon, in Fläsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heitzmann, Lukas, von Werthenstein, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raganato, Paola, italienische Staatsangehörige, in Werdenberg (Grabs), mit Kollektivunterschrift zu zweien.