Informazioni su Cécile Eicher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cécile Eicher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5879794, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Dreieck, in Zürich, CH-020.5.000.234-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 27, Publ. 5259128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Couson, Stéphanie Marie, von Volketswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Christa, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Barbara, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Cécile, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Simon, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Susanna, von Reute AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fetzer, Jost, von Lütisburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5267384, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Wohnheime Kreuzstrasse, in Zürich, CH-020.6.000.192-3, Verein (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 26, Publ. 4712622).
Statutenänderung:
21.05.2008, 13.05.2009.
Name neu:
Verein Wohnheime im Seefeld.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Führung von Wohnheimen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung ein Zuhause finden, das ihnen Betreuung und Beschäftigung sowie Unterkunft und Verpflegung bietet. Zudem stellt er in den Wohnheimen Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Métraux, Martin, von Basel und Chessel, in Adliswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Cécile, von Eschenbach SG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Pirmin, von Niederweningen, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Leutwyler-Rothen, Anna, von Zürich, in Freienstein-Teufen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dossenbach, Marion, von Grabs, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5259128, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Dreieck, in Zürich, CH-020.5.000.234-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2008, S. 22, Publ. 4312658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin Christoph, von Diessbach bei Büren, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Birgit, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Dominik, von Lauerz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Leo, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuttat, Désirée, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Cécile, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heer, Julia, von Rorschach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.