Informazioni su Philipp Ehrsam
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Philipp Ehrsam
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6726708, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 6, Publ. 5198192).
Statutenänderung:
13.06.2012. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle-Herbert, Pamela, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Burkhard Ehrsam, Sabina, von Schwarzhäusern, Ramlinsburg und Winterthur, in Bretzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5198192, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 6, Publ. 3154074). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 3154074, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Betrieb eines Instituts für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 05.09.2003, S. 4, Publ. 1159080).
Statutenänderung:
9.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle-Herbert, Markus, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].