Informazioni su Guido Ehrler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Guido Ehrler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Guido Ehrler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004675258, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PSYCHEX, in Rümlang, CHE-106.140.806, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, S.0, Publ. 3127613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Dr. Marc, von Urtenen, in Maur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guido, von Ingenbohl, in Basel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Kurt, von Schleitheim, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burges, Roger, von Appenzell, in Gaiserwald, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Edmund, von Kirchberg (SG), in Rümlang, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004650209, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
EcoSolidar, in Basel, CHE-103.733.565, Verein (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Guido, von Ingenbohl, in Liestal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grünenfelder, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5824722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ecosolidar, in Zürich, CH-020.6.900.111-2, Verein (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 27, Publ. 5643892).
Statutenänderung:
10.05.2010.
Name neu:
EcoSolidar.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vieli, Hans Peter, von Vals, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Ursula, von Wald ZH, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guido, von Ingenbohl, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasser Werlen, Marie Therese, von Ferden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.