Informazioni su Jil Ehrat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jil Ehrat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005295196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ateliergemeinschaft 2. OG;
Borini, Zimmerli, Rijks, Sennhauser, in Zürich, CHE-109.078.121, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böer, Wulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrat, Jil, von Dietikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005134098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Immob AG, bisher in Ennetbürgen, CHE-101.785.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884447).
Statutenänderung:
03.03.2021.
Firma neu:
Atelier Nu AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Atelier Nu SA) (Atelier Nu LTD).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Architektursektor inklusive Erwerb, Veräusserung, Projektierung, Überbauung, Verwaltung sowie Handel von und mit Liegenschaften und Grundstücken und Tätigkeit als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrat, Markus, von Dietikon, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trustzone AG (CHE-112.712.042), in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrat, Jil, von Dietikon, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Michael, von Langnau im Emmental, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corpataux, Yvo, von Tentlingen, in Tentlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.