Informazioni su Kevin Ehmes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Kevin Ehmes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004862173, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Coaching & More Ägerital GmbH, in Unterägeri, CHE-248.811.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961737).
Statutenänderung:
19.03.2020.
Firma neu:
MKB Solution GmbH.
Domizil neu:
Zugerstrasse 41, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, Vereine und Sportler im In- und Ausland und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fortbewegungsmitteln und Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmes, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ehmes, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ehmes, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen].
Numero di pubblicazione: 4209769, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Motors GmbH, in Zug, CHE-417.131.262, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870719).
Domizil neu:
Dorfstrasse 23, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehmes, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mardini, Wszerad, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3870719, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Motors GmbH, in Zug, CHE-417.131.262, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772295).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmes, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Mardini, Wszerad, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].