Informazioni su Walter Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Egli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005932703, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
eDrive Concept AG, bisher in Arosa, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307463).
Statutenänderung:
27.12.2023.
Sitz neu:
Ebikon.
Domizil neu:
Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Hengzi, chinesische Staatsangehörige, in Ruswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Chen, Hengzi, in Arosa].
Numero di pubblicazione: HR02-1005700963, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ProFEMAG AG, in Basel, CHE-181.872.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599400).
Statutenänderung:
08.03.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arosa].
Numero di pubblicazione: HR02-1005599400, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ProFEMAG AG, bisher in Wettingen, CHE-181.872.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2416111).
Statutenänderung:
20.10.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Sperrstrasse 104b, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichert, Jerg, von Wettingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinbrink, Dr. Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Walter, von Egolzwil, in Arosa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.