Informazioni su Benno Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Benno Egli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benno Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005140785, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, CHE-105.808.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Urs, von Ruswil und Zell LU, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Pius, 1961, von Luzern und Hasle (LU), in Mont-Noble, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufdermauer, Matthias, von Kerns, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dissler, Claudia, von Wolhusen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fanger, Esther, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5503688, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, CH-100.3.004.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 11, Publ. 5018866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Franz, von Hitzkirch und Horw, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Pius, 1961, von Luzern und Hasle LU, in Trélex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Borer, Philipp, von Basel und Kleinlützel, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5327536, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AAR Treuhand AG, bisher in Kriens, CH-100.3.003.911-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 10, Publ. 4332482).
Statutenänderung:
20.10.2009.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Rosentalstrasse 16, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Treuhand- und Revisionsbüros, insbesondere die Übernahme von Revisionsstellenmandaten, Finanz-, Steuer- und Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief, Telefax) oder mit E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäurle, Ludwig genannt Louis, von Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschenstein, Max, von Stein am Rhein, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CH-280.9.012.697-6), in Reinach BL, Revisionsstelle.