Informazioni su Susanne Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3669511, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG, in Heiden, CHE-101.443.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3436065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Szadkowski-Baldenweg, Dr. Christine, von Tägerwilen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2942211, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
obvita Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein, in Wittenbach, CHE-105.887.216, Verein (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Werner, von Hemberg, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Charles, von St. Gallen, in Stein AR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Stephan Michael, von Trub, in Wolfhalden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwick, Ralf, von Salenstein, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4437956, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Betriebsgesellschaft am Rosenberg Heiden, in Heiden, CH-300.3.010.382-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 3, Publ. 3676162).
Statutenänderung:
1.04.2008.
Firma neu:
Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb privater Spitäler. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen. Sie kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die zur Förderung ihres Zwecks geeignet sind oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Interesse der Hirslanden-Gruppe anderen Gesellschaften der Hirslanden-Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduzarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornaro, Dr. Eduard, von Rapperswil SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Joseph, von Sachseln, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Andrea, von Romanshorn, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Andreas, von Zürich und Herisau, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.