Informazioni su Daniel Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Egger
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120546, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Roman Anhorn AG, in Heiden, CHE-102.952.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Margrith Heidi, von St. Gallen, in Heiden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: HR02-1005420261, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Roman Anhorn AG, in Heiden, CHE-102.952.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845676).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005194270, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Daniel Egger Holding GmbH, in Diepoldsau, CHE-475.746.918, Dammstrasse 10, 9444 Diepoldsau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2021. 21.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen und erbringt verbundene Beratungs- und andere Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung und -organisation. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben oder weiter veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern. Im Übrigen kann die Gesellschaft neue Geschäftszweige aufnehmen die dem Erreichen des Gesellschaftszweck dienlich sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egger, Nadja, von Kirchberg (SG), in Diepoldsau, mit Einzelunterschrift.