Informazioni su Dr. Christoph Benedikt Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Christoph Benedikt Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005688833, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK, in Zürich, CHE-105.997.810, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Dr. Beat, von Gontenschwil, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goslings, Dr. sc. nat. David Alexander Michiel, von Oberwil BL, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Dr. Christoph Benedikt, von Basel, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egger, Christoph Benedikt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalaitsidis, Fani, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397246, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK, in Zürich, CHE-105.997.810, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Prof. Dr. Andreas, von Rüti (ZH), in Männedorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Otto, von Hauenstein-Ifenthal, in Brütten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger, Christoph Benedikt, von Basel, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005114000, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blue Horizon Management & Consulting GmbH, in Köniz, CHE-381.029.233, Kirchstrasse 102, 3084 Wabern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Führungsaufgaben im Bereich Strategie, General Management und Finanzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 04.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Christoph Benedikt, von Basel, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Halbeis, Regula Brigitta, von Hedingen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.