Informazioni su Christoph Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Egger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033075, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Inferno-Triathlon, in Lauterbrunnen, CHE-102.743.667, Verein (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubi, Niklaus, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Mühleberg, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christoph, von Grindelwald, in Lauterbrunnen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005763621, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wengen Mürren Lauterbrunnental Tourismus AG, in Lauterbrunnen, CHE-105.228.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947077).
Statutenänderung:
16.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Engi, Judith, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stähli, Adrian, von Schwanden bei Brienz, in Mürren (Lauterbrunnen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guntern, Karl, von Goms, in Stechelberg (Lauterbrunnen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Reckingen (VS), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Petra, von Lauterbrunnen, in Gimmelwald (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Egger, Christoph, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005283561, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100447).
Weitere Adressen:
Lengwald 301, 3824 Stechelberg. [gestrichen: Höheweg 2, 3800 Interlaken].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Sabine, von Signau und Därligen, in Oberried am Brienzersee, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Allmen, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Christine, von Niederönz und Luzern, in Pasturo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)];
Egger, Christoph, von Grindelwald, in Lauterbrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald];
Aemmer, Bruno, von Matten bei Interlaken, in Wilderswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirt-Zittel, Sabine, von Basel, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Sandra, von Grindelwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivprokura zu zweien.