Informazioni su Christof Egger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christof Egger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2545281, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
comboxx GmbH, bisher in Feusisberg, CHE-112.054.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6486258).
Gründungsstatuten:
21.10.2004.
Statutenänderung:
08.12.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badergasse 9, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heyer, Sascha, von Zürich und Biel-Benken, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christof, von Pfäfers, in Staufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6486258, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sportsmate GmbH, in Feusisberg, CH-130.4.010.055-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 15, Publ. 4968604).
Statutenänderung:
13.12.2011.
Firma neu:
comboxx GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmens-, Marketing- und Projektkommunikation;
insbesondere umfasst dies die Entwicklung von Kommunikationsstrategien, das Management von Kommunikationsprozessen sowie die Umsetzung von Kommunikationsmassnahmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heyer, Silvia, von Zürich und Biel-Benken, in Aeugstertal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyer, Sascha, von Zürich und Biel-Benken, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Egger, Christof, von Pfäfers, in Staufen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.