Informazioni su Damian Eggel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Damian Eggel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005853075, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
D. Eggel Fiesch GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-420.462.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480633).
Statutenänderung:
27.09.2023.
Firma neu:
F. Eggel Fiesch GmbH, mit Sitz in Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggel, Damian, von Fribourg, in Brig-Glis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggel, Freddy, von Fribourg, in Bellwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005480633, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
D. Eggel Fiesch GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-420.462.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039256).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggel, Damian, von Fribourg, in Brig-Glis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Eggel, Freddy, von Fribourg, in Bellwald, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005039256, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
D. Eggel Fiesch GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-420.462.156, c/o Telan AG, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2020.
Zweck:
Führung und Betrieb des Coop Pronto-Shops und der Tankstelle der Coop Mineraloel AG in Fiesch;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien und immateriellen Schutzrechten;
Vornahme von Finanzierungen sowie Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CHE-108.095.223), das gesamte Verkaufsinventar des Coop Pronto-Shops in Fiesch gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 150'000.00 zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.11.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eggel, Damian, von Fribourg, in Brig-Glis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00;
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil);
Gurtner, Patrick, von Kirchdorf (BE), in Krattigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juric, Perica, kroatischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.