Informazioni su Hans Rudolf Egg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Egg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5277252, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
GS Consult AG, in Freienbach, CH-130.0.005.479-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 16, Publ. 5216920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egg, Rudolf, von Männedorf, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5216920, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
GS Consult AG, in Freienbach, CH-130.0.005.479-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 14, Publ. 3229004).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Tätigkeit als Versicherungsbroker, Beratung für Risikomanagement und Begleitung in Schadenfällen, sowie Vermittlung und Erbringung von treuhänderischen und kaufmännischen Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, verwandte und gleichartige Unternehmen erwerben oder errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren;
kann Liegenschaften auf eigene Rechnung erstellen, kaufen und verkaufen oder sich an solchen beteiligen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief . [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Anna, von Niederhelfenschwil, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Willi GmbH, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Georg, von Niederhelfenschwil, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egg, Rudolf, von Männedorf, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4450694, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IBC Insurance Broking and Consulting S.A. Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.001.743-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 22, Publ. 3849912).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-550.0.094.014-9.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Die Unterschrift von Hans Rudolf Egg ist erloschen. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jacopin, Philippe, von Les Planchettes und La Chaux-de-Fonds, in Colombier NE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Kurt, von Littau, in Grandvaux, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuoch, Lim-Heng, von Lausanne, in Prilly, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Primus, von Zug, in Begnins, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siffert, Benoît, von Ueberstorf, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egg, Hans Rudolf, von Männedorf, in Uetikon am See, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Joseph, von Pfaffnau, in Zürich, Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.