Informazioni su Dr. med. Marco Oliver Egbring
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. med. Marco Oliver Egbring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005555098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPha.ch AG, in Zürich, CHE-114.642.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egbring, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boenders, Stefaan, von Rapperswil-Jona, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004862138, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
HIS Beteiligungs-AG, in Sachseln, CHE-115.304.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687935).
Firma neu:
HIS Beteiligungs-AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 19.03.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Hansjörg, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egbring, Dr. Marco Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Brasch, Imogen, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2687935, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
HIS Beteiligungs-AG, in Sachseln, CHE-115.304.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egbring, Dr. Marco Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.