Informazioni su Peter Edelmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Edelmann
Ultimi comunicati FUSC: Peter Edelmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005581651, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweirad Edelmann GmbH, in Oberuzwil, CHE-112.700.889, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreszig, Michael, von St. Margrethen, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Peter, von Hohentannen, in Hohentannen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5231010, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweirad Edelmann GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.058.561-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2006, S. 9, Publ. 3178614). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Peter, von Hohentannen, in Hohentannen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3178614, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zweirad Edelmann GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.058.561-2, Flawilerstrasse 23, 9242 Oberuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2005.
Zweck:
Handel und Reparatur von Velos und Motos;
Beratungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Zweirad Hollenstein, in Oberuzwil, gemäss Sachübernahmevertrag vom 09.12.2005 Material, Fahrzeuge usw. gemäss näherer Umschreibung in der Inventarliste per 30.11.2005 zum Preise von CHF 150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dreszig, Michael, von St. Margrethen, in Waldkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Edelmann, Peter, von Hohentannen, in Hohentannen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.