Informazioni su Christa Durrer-Nussbaumer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christa Durrer-Nussbaumer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7039976, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Edelweiss Melchsee-Frutt GmbH, in Kerns, CH-140.4.004.371-6, Obere Frutt 11, 6068 Melchsee-Frutt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2013.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Immobilien sowie die Vermietung und Verwaltung von Immobilien, insbesondere von Ferienwohnungen, sowie Vornahme allgemeiner Hauswartungsarbeiten. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per E-Mail oder mit Telefax. Gemäss Gründererklärung vom 25.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Durrer, Anton, von Kerns, in Beckenried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Durrer-Nussbaumer, Christa, von Kerns und Oberägeri, in Beckenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5289854, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Tony Durrer Plattengeschäft GmbH, in Kerns, CH-140.9.001.456-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.1999, S. 7548).
mit Hauptsitz in:
Beckenried. Statuten Hauptsitz neu gemäss Art. 110 HRegV: [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 27.09.1999]. Zweck Hauptsitz neu gemäss Art. 110 HRegV: [gestrichen: Verlegen von und Handel mit Wand- und Bodenbelägen in Keramik, Natursteinen oder ähnlichen Produkten;
kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Angaben zum Zweck und zur Vertretung dieser Zweigniederlassung sind auf der Registerkarte des Hauptsitzes ersichtlich. Gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben gemäss Art. 110 HRegV: Durrer, Anton, von Kerns, in Beckenried, Gesellschafter, Geschäftsführer und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Durrer-Nussbaumer, Christa, von Kerns und Oberägeri, in Beckenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Achermann + Durrer GmbH, in K e r n s, Verlegen von und Handel mit Wand- und Bodenbelägen in Keramik, Natursteinen oder ähnlichen Produkten, Z w e i g n i e d e r l a s s u n g (SHAB Nr. 22 vom 02.02.1999, S. 739).
mit Hauptsitz in:
Beckenried.
Firma neu:
Tony Durrer Plattengeschäft GmbH.
Firma Hauptsitz neu:
Tony Durrer Plattengeschäft GmbH [bisher: Firma Hauptsitz: Achermann + Durrer GmbH].
Statuten Hauptsitz neu:
27.09.1999 [bisher: Statuten Hauptsitz: 23.12. 1998].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Albert, von Beckenried, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer-Nussbaumer, Christa, von Kerns und Oberägeri, in Beckenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift .