Informazioni su Ronnie Dürrenmatt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ronnie Dürrenmatt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005506423, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BGU Busbetrieb Grenchen und Umgebung AG, in Grenchen, CHE-105.919.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Peter, von Herbetswil, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürrenmatt, Ronnie, von Guggisberg, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005235505, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BGU Busbetrieb Grenchen und Umgebung AG, in Grenchen, CHE-105.919.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1566367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cooper, Franklin, von Mühleberg, in Meinisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Max, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürrenmatt, Ronnie, von Guggisberg, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Sandra, von Schattenhalb, in Lengnau (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005190546, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Rodania Gastro AG, in Grenchen, CHE-319.168.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930774).
Statutenänderung:
04.05.2021.
Firma neu:
Parktheater Gastro AG.
Zweck neu:
Betrieb von Gastronomieunternehmen, insbesondere des Restaurants Parktheater Grenchen. Kann sämtliche Dienstleistungen im Gastronomie- und Eventbereich erbringen und mit Waren aus diesen Bereichen aller Art handeln, sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Thomas, von Grenchen, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenmatt, Ronnie, von Guggisberg, in Bettlach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschberger, Richard Johann, von Grenchen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüfenacht, Mark Thomas, von Grenchen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunzinger, Martin, von Welschenrohr, in Hubersdorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asani, Argim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].