Informazioni su Beat Dünki
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Dünki
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Dünki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2174011, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lispo Sport AG, in Wohlen AG, CHE-106.515.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 2, Publ. 4786304).
Statutenänderung:
18.05.2015.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
c/o Beat Dünki, Hübelweg 1a, 5506 Mägenwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail. .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Beat, von Rorbas, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4786304, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lispo Sport AG, in Brugg, CH-400.3.008.684-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 2, Publ. 3990998).
Statutenänderung:
09.12.2008.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
Dottikerstrasse 7 , 5610 Wohlen AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SuHa Treuhand- und Revisions AG, in Unterbözberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Beat, von Rorbas, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hendschiken].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kari's Spar Sport Shop GmbH, in Wettingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1996, S. 424).
Firma neu:
Kari's Spar Sport Shop GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Karl, von Oberurnen, in Wettingen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Kurt, von Seon, in Aarau, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Norbert, von Ramsen, in Birr, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünki, Beat, von Rorbas, in Hendschiken, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].