Informazioni su Bernard Victor Joseph Dubosson
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bernard Victor Joseph Dubosson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005671227, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Morgins-Sports, Bernard et Cédric Dubosson, à Troistorrents, CHE-103.851.963, société en nom collectif (No. FOSC 246 du 19.12.2005, p.20, Publ. 3155392).
Nouvelle raison de commerce:
Morgins-Sports, Bernard et Cédric Dubosson en liquidation. La société est dissoute.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubosson, Bernard, de Troistorrents, à Troistorrents, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle];
Dubosson, Cédric, de Troistorrents, à Troistorrents, associé, liquidateur, sans droit de signature [précédemment: associé, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR02-1005584879, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
FONDATION DU CARILLON POUR LA PAIX, à Troistorrents, CHE-110.441.056, fondation (No. FOSC 243 du 16.12.2019, Publ. 1004784489).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cipolla-Mariaux, Corinne, de Vionnaz et Leytron, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Defago, André, de Saint-Maurice, Val-d'Illiez et Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Dubosson, Bernard, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Voide, Gérald, de Chalais et Saint-Martin VS, à Val-d'Illiez, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cipolla, Alexandre, de Leytron, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Pralong, Pierre Yves, de Saint-Martin (VS), à Val-d'Illiez, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Premand, Nicolas, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Rouiller-Monay, Raymond, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1004810613, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Crystal Bar Morgins Sàrl, à Troistorrents, CHE-292.075.372, Route du Village 4, 1875 Morgins, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.01.2020.
But:
exploitation d'un établissement public tel que café-restaurant, ainsi que vente de boissons et mets à l'emporter et animations;
la société peut consentir des prêts à ses associés (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 13.01.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Dubosson, Bernard Victor Joseph, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.