Informazioni su Jean-Marc du Fay de Lavallaz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Marc du Fay de Lavallaz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006107638, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Verger de la Vallée SA, à Collombey-Muraz, CHE-409.353.949, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005231166).
Inscription ou modification de personne(s):
du Fay de Lavallaz, Guillaume Charles André, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6702546, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
VALPHARM SA, à Monthey, CH-621.3.000.806-6, société anonyme (No. FOSC 2 du 04.01.2007, p. 20, Publ. 3707920).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Magada, Mario, de Morges, à Préverenges, président, avec signature collective à deux;
Baillod, Marcel, de Val-de-Travers, à Villars-Sainte-Croix, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal (CH-550.1.006.816-6), à Lausanne, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6683728, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Verger de la Vallée SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.008.413-9, Rue des Dents-du-Midi 30, 1868 Collombey-Muraz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.05.2012.
But:
toutes activité dans le domaine immobilier, tout particulièrement l'achat, la vente, la location, l'administration et la gérance d'immeubles et tous travaux les concernant;
la société peut procéder à toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but ou aptes à le favoriser;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 09.05.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, président, avec signature individuelle;
Morisod, Sébastien Roger, de Vérossaz, à Choëx (Monthey), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Morisod, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux;
Alberti, Alberto, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.