Informazioni su Philippe Benoit Raymond Druel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Benoit Raymond Druel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004654461, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bricks AG, in Muri bei Bern, CHE-115.962.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642617).
Weitere Adressen:
St. Jakobs-Strasse 3, 4052 Basel. Sinserstrasse 120, 6330 Cham. Avenue Rumine 5, 1005 Lausanne. Faubourg de Cruseilles 4, 1227 Carouge GE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, von Kerns, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn];
Gysin, Christoph, von Läufelfingen, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
de Vries Reilingh, Daniel, von Milvignes, in Colombier NE (Milvignes), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Christophe, von Trub, in Bergdietikon, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez, José, von Genève, in Meyrin, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuillier, Arnaud René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Thomas, von Wünnewil-Flamatt, in Tafers, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B&N Treuhand GmbH (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: B&N Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 3677713, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bricks Development Nord AG, in Basel, CHE-365.029.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140411).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magstatt-le-Haut (FR)].
Numero di pubblicazione: 3054081, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bricks Development Nord AG, in Basel, CHE-365.029.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157933).
Statutenänderung:
30.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Christoph, von Läufelfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Druel, Philippe Benoit Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Christophe, von Trub, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.