Informazioni su Muriel Droz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muriel Droz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISSFILM ASSOCIATION (SFA), in Zürich, CHE-110.136.096, Verein (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2024, Publ. 1006047328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel-Grüter, Susanne, von Luzern, in Wettingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Droz, Muriel, von La Chaux-de-Fonds, in Wettingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006047328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISSFILM ASSOCIATION (SFA), in Zürich, CHE-110.136.096, Verein (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964171).
Statutenänderung:
07.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Christoph, von Böztal, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Stefan, von Wölflinswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Droz, Muriel, von La Chaux-de-Fonds, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Rudi Mark, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Flavio, von Schangnau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Roger, von Trub, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005722480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWISSFILM ASSOCIATION (SFA), in Zürich, CHE-110.136.096, Verein (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Peter Hermann, von Schaffhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Christoph, von Böztal, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paal, Levente Miklos, von Regensdorf, in Langnau am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, Stefan, von Wölflinswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Droz, Muriel, von La Chaux-de-Fonds, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].