Informazioni su Marc Heinz Drescher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Heinz Drescher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005090651, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Instab AG, bisher in Thun, CHE-103.298.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, Publ. 5292646).
Statutenänderung:
17.01.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drescher, Christina, von Düdingen, in Collina d'Oro, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drescher, Marc, von Düdingen, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
D'Ambrosio, Carlotta, italienische Staatsangehörige, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005018992, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drescher, Marc, von Düdingen, in Finstersee (Menzingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004882055, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Medisupport SA, in Luzern, CHE-113.735.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drescher, Marc, von Düdingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.