Informazioni su Nelson Alexandre dos Santos Lopes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nelson Alexandre dos Santos Lopes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004628671, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wasser & Wärme GmbH, in Gontenschwil, CHE-136.951.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos Lopes, Nelson, von Büron, in Büron, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scheidegger, Daniel, von Bönigen, in Rickenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4369613, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wasser & Wärme GmbH, in Aarau, CHE-136.951.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858601).
Statutenänderung:
06.07.2018.
Sitz neu:
Gontenschwil.
Domizil neu:
Schwarzenberg 307, 5728 Gontenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Hans Peter, von Schwellbrunn, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Sopjani, Fatmir, von Klingnau, in Klingnau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos Lopes, Nelson, von Büron, in Büron, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4296455, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hug Sanitär + Heizungen AG, in Reinach (AG), CHE-114.282.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
dos Santos Lopes, Nelson Alexandre, von Büron, in Büron, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.