Informazioni su Denise Dornier-Zingg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Dornier-Zingg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005572889, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Wienerberg Wohn- und Pflegehaus, in St. Gallen, CHE-107.139.303, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350078).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Name neu:
Wienerberg Wohn- und Pflegehaus.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzenbach, Rudolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Karin, von Urdorf, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005350078, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Wienerberg Wohn- und Pflegehaus, in St. Gallen, CHE-107.139.303, Guisanstrasse 19a, 9010 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2021.
Zweck:
Der Verein führt ein gemeinnütziges Wohn- und Pflegehaus mit dem Ziel, älteren Menschen ein Zuhause bis ans Lebensende mit grösstmöglicher Autonomie, Eigenverantwortung, Sicherheit und Lebensqualität zu bieten.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung.
Eingetragene Personen:
Gubser, Jean Pierre, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mähr, Philipp, von Walzenhausen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Biasio Marinello, Cristina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Pascal Erwin, von Amden, in Tuttwil (Wängi), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzenbach, Rudolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knobel, Stefan, von Glarus Süd, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004539335, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'853 vom 28.12.2018 Evangelisches Schulheim Langhalde, in Gaiserwald, CHE-107.127.731, Verein (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Martina, von Eriswil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Martina, Heiniger];
Nef, Silvia, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].