Informazioni su Peter Jürgen Dormann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Jürgen Dormann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004748785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Entrepreneur Partners AG, in Zürich, CHE-114.527.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dormann, Peter Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004571707, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Thermission AG, in Engelberg, CHE-103.620.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dormann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Hans Rudolf, von Hausen am Albis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3872881, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Alina AG, in Feusisberg, CHE-111.981.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6778572).
Firma neu:
Alina AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alina SA en liquidation) (Alina Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Peter Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].