Informazioni su Igor Dimitrijevic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Igor Dimitrijevic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005939154, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immo Cube Invest GmbH, in Gebenstorf, CHE-160.130.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165467). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrijevic, Igor, von Baden, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Turgi].
Numero di pubblicazione: HR01-1005165467, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immo Cube Invest GmbH, in Gebenstorf, CHE-160.130.523, Winterhaldenstrasse 13c, 5412 Gebenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2021. 15.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Kauf, Verkauf, Belastung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken als Generalunternehmer, Projektierung und Realisierung von eigenen Bauten aller Art sowie Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften errichten, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dimitrijevic, Igor, von Turgi, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.