Informazioni su Simon Diezi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simon Diezi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006048615, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Obstverwertungsgenossenschaft Staad, in Thal, CHE-100.087.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Alfred, von Thal, in Thal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006029362, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
INEC Vereinigung der Hersteller von Johannisbrotkernmehl, in Märstetten, CHE-110.262.482, Verein (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Mikulas, slowakischer Staatsangehöriger, in Boleráz (SK), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manenti, Giuseppina, italienische Staatsangehörige, in Ragusa (IT), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005805535, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
polygal ag, in Märstetten, CHE-101.737.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005364444).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Zweck neu:
Handel mit und Fabrikation von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen vor allem für die Papier- und Textilindustrie sowie für die Lebensmittelindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen, Finanzdienstleistungen erbringen sowie im In- und Ausland Immobilien, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Simon, von Thal, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien.