Informazioni su Alfred Eduard Diezi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Eduard Diezi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4178941, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Offset-Haller AG, bisher in Oberglatt, CHE-107.840.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699031).
Statutenänderung:
12.04.2018.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
c/o Alfred Diezi, Stokarbergstrasse 50, 8200 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Drucksachen mittels Offset- und Digitaldruckverfahren sowie Grafik und Druckvorstufe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diezi, Alfred Eduard, von Berlingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Diezi, Alfred].
Numero di pubblicazione: 3699031, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Offset-Haller AG, in Oberglatt, CHE-107.840.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 27, Publ. 4758812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Daniel, von Berlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diezi, Alfred, von Berlingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eglisau];
Diezi, Ursula, von Berlingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eglisau].
Numero di pubblicazione: 1891595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein für Grossveranstaltungen des LCZ, in Zürich, CHE-106.844.439, Verein (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2008, S. 24, Publ. 4440224). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Alfred, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauenfelder, Thomas, von Henggart, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Jörg, von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magyar, Patrick K., von Estavayer-le-Lac, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schraner, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Simon, von Riniken, in Dielsdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joho, Christoph, von Bettwil, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Christof, von Glarus Süd, in Bonstetten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.