Informazioni su Peter Dietschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Dietschi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Dietschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745087, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Mittelgösgen-Staffelegg Genossenschaft, in Erlinsbach (SO), CHE-105.746.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Peter, von Lostorf, in Lostorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Martin, von Zürich, in Lostorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffer, Kurt, von Unterentfelden, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Hanspeter, von Bonstetten, in Erlinsbach (SO), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Gabriela, von Winznau, in Winznau, Vizepräsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Reto, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3592995, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BBS Systems AG, in Hünenberg, CHE-109.306.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844529).
Firma neu:
BBS Systems AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrbeck, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch-Hall (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietschi, Peter, von Lostorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2850593, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Mittelgösgen Genossenschaft, in Lostorf, CHE-105.746.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller-Gervasoni, Pia, von Dulliken und Vechigen, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Martin, von Zürich, in Lostorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grob, Gabriela, von Winznau, in Winznau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horni, Peter, von Bärschwil, in Winznau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gubler, Daniel, von Winznau, in Winznau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Reto, von Obergösgen, in Obergösgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dietschi, Peter, von Lostorf, in Lostorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Thomas, von Lostorf und Mandach, in Lostorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].