Informazioni su Maya Diethelm Scherz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maya Diethelm Scherz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004726356, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WMK GmbH, in Burgdorf, CHE-114.809.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S.5, Publ. 5012212). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Diethelm Immobilien AG, in Burgdorf (CHE-101.103.809), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm Scherz, Maya, von Hefenhofen, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Scherz, Kurt, von Köniz, in Kirchberg BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4071405, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Diethelm Immobilien AG, in Burgdorf, CHE-101.103.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, Publ. 5014790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm Scherz, Maya, von Hefenhofen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Diethelm, Walter, von Hefenhofen, in Koppigen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5014790, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Diethelm AG Metallbau, in Burgdorf, CH-053.3.004.336-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2000, S. 4299).
Statutenänderung:
30.04.2009.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.04.2009 mit Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 5'425'780.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'936'042.29 auf die Diethelm AG Metallbau, in Burgdorf (CH-036.3.044.645-2).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Diethelm AG Metallbau.
Firma neu:
Diethelm Immobilien AG.
Domizil neu:
Buchmattstrasse 52, 3401 Burgdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Haltung und Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrats vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Lotti, von Hefenhofen, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- & Revisions AG Bern, in Bern, Revisionsstelle;
Diethelm, Walter 1942, von Hefenhofen, in Kirchberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diethelm, Walter 1969, von Hefenhofen, in Koppigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm Scherz, Maya, von Hefenhofen, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.