Informazioni su Daniel Diethelm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Diethelm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005357259, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028297).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Im Speziellen bezweckt die Gesellschaft die Untersuchung von Bautenschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, das Ausarbeiten von Instandsetzungskonzepten sowie die Projektierung und Bauleitung inklusive Qualitätssicherung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4028297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Peter, Marc, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Peter, Patrick, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 1894085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 27, Publ. 5741878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Hans-Ueli, von Bubikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: Fiscon Treuhand AG];
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.