Informazioni su Prof. Dr. Roger Diener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Prof. Dr. Roger Diener
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Roger Diener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004892714, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Alfons und Eugénie Levy-Wohlfahrts-Stiftung, in Basel, CHE-110.380.590, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004576041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Roger, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift mit dem Obmann oder dem Stellvertreter des Obmanns.
Numero di pubblicazione: HR02-1004885643, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalfürsorge-Stiftung des Architekturbureau Diener und Diener, in Basel, CHE-109.718.570, Stiftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004698198).
Name neu:
Personalfürsorge-Stiftung des Architekturbureau Diener und Diener in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 20.03.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Roger, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2746871, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kaderstiftung der Diener und Diener, Architekten, in Basel, CHE-109.718.564, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6928724).
Name neu:
Kaderstiftung der Diener und Diener, Architekten in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 03.02.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Roger, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Aldeba Treuhand und Revisions AG (CHE-106.637.923), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Aldeba Treuhand und Revisions AG (CH-270.3.000.174-4)].